CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXARSEGUR SL | Socio Unico | 07/11/2011 | |
AXARSEGUR SL | Administrador Unico | 19/09/2009 |
VINCULACIONES DE CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
Empresa: VELEZSEGUR SL
Administrador Unico
- Chica Rama Francisco Manuel
Socio único
- Chica Rama Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711, L 3619, F 168, S 8, H MA103647, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-29
Empresa: VELEZSEGUR SL
Administrador Unico
- Chica Rama Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711, L 3619, F 167, S 8, H MA103647, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-29
Empresa: VELEZSEGUR SL
Socio Único
- Chica Rama Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711, L 3619, F 167, S 8, H MA103647, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-29
Empresa: AXARSEGUR SL
Socio Único
- Chica Rama Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 3589, F 68, S 8, H MA102626, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Empresa: AXARSEGUR SL
Administrador Unico
- Chica Rama Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 3589, F 67, S 8, H MA102626, I/A 1 (19/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-29
Información de CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICA RAMA FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos