CHIARA BOZZO
Informe ejecutivo de CHIARA BOZZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHIARA BOZZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RPM GARANTIE SA | Consejero | 28/06/2024 | 26/08/2024 |
RPM GARANTIE SA | Administrador Unico | 07/09/2023 | 28/06/2024 |
RPM GARANTIE SA | Administrador Solidario | 17/09/2019 | 07/09/2023 |
RPM GARANTIE SA | Administrador Unico | 17/09/2019 |
VINCULACIONES DE CHIARA BOZZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIARA BOZZO
Empresa: RPM GARANTIE SA
Consejero
- Chiara Bozzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 27764, I/A 14 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 27764, I/A 11 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Administrador Unico
- Chiara Bozzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 27764, I/A 11 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Administrador Unico
- Chiara Bozzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 91, S 8, H BA 27764, I/A 10 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Administrador Solidario
- Chiara Bozzo
- Gianmario Dellacha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 91, S 8, H BA 27764, I/A 10 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Administrador Solidario
- Chiara Bozzo
- Gianmario Dellacha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 34, S 8, H BA 27764, I/A 6 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-06
Empresa: RPM GARANTIE SA
Administrador Unico
- Chiara Bozzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 34, S 8, H BA 27764, I/A 6 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-06
Información de CHIARA BOZZO
Mostramos los datos de CHIARA BOZZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIARA BOZZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos