CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOSQUINLOS SL | Apoderado Solidario | 20/04/2021 | |
FILONA SRL | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
AUDECA SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2016 | |
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL | Apoderado Mancomunado | 19/05/2016 | |
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL | Apoderado | 07/02/2014 | |
OLEORIGEN SL | Apoderado | 05/02/2014 | |
PARQUE EMPRESARIAL LA RODA SL | Apoderado | 12/11/2013 | |
PAGO MINGO ANDRES SL | Apoderado | 08/11/2013 | |
PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL | Apoderado Solidario | 30/10/2012 | |
GESTION DE MEZCLAS ASFALTICAS Y TRANSPORTE SL | Apoderado Solidario | 03/09/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
Empresa: GESTISUR ANDALUCIA SL
Apoderado Solidario
- Chia Moriana Francisco Jose
- Peral Rengel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7038 , F 24, S 8, H SE129947, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: GESTISUR ANDALUCIA SL
Apoderado Solidario
- Chia Moriana Francisco Jose
- Peral Rengel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7038 , F 23, S 8, H SE129947, I/A 2 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-41
Empresa: TOSQUINLOS SL
Apoderado Solidario
- Chia Moriana Francisco Jose
- Peral Rengel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 167, S 8, H SE 71499, I/A 10 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-41
Empresa: FILONA SRL
Administrador Unico
- Chia Moriana Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 303 , F 223, S 8, H M 6087, I/A 11 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Empresa: AUDECA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chia Moriana Francisco Jose
- Fernandez Gorostiza Luis
- Ortiz De Arri Vicente Susana
- Peral Rengel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 223, S 8, H M 152452, I/A 93 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MAYGAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Chia Moriana Francisco Jose
- Fernandez Gorostiza Luis
- Ortiz De Arri Vicente Susana
- Peral Rengel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 42, S 8, H SE 9080, I/A 24 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-41
Empresa: CONSTRUCCIONES MAYGAR SL
Apoderado
- Chia Moriana Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 40, S 8, H SE 9080, I/A 20 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Empresa: OLEORIGEN SL
Apoderado
- Chia Moriana Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 4030, F 76, S 8, H MA117636, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-29
Empresa: PARQUE EMPRESARIAL LA RODA SL
Apoderado
- Chia Moriana Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4893 , F 100, S 8, H SE 78649, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-41
Empresa: PAGO MINGO ANDRES SL
Apoderado
- Chia Moriana Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423 , F 111, S 8, H SE 68306, I/A 3 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-41
VER MAS ACTOS
Información de CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIA MORIANA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos