CHIA MARZO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CHIA MARZO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CHIA MARZO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERIMEBEL SL | Administrador | 20/04/2021 | |
JOMAR JANA SL | Administrador Solidario | 21/01/2021 | |
COMERCIAL BARNASOFA SL | Administrador | 15/01/2021 | |
JOMARJANA INVERSIONES 2006 SICAV | Consejero | 06/07/2012 | 13/05/2014 |
VINCULACIONES DE CHIA MARZO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHIA MARZO JOSE MARIA
Empresa: SERIMEBEL SL
Administrador
- Chia Marzo Jose Maria
- Trallero Lafuerza Presentacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22399 , F 66, S 8, H B 36339, I/A 5 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-08
Empresa: JOMAR JANA SL
Administrador Solidario
- Chia Marzo Jose Maria
- Trallero Lafuerza Presentacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39911 , F 155, S 8, H M 708842, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: COMERCIAL BARNASOFA SL
Administrador
- Chia Marzo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29152 , F 147, S 8, H B 150949, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: JOMARJANA INVERSIONES 2006 SICAV
Consejero
- Chia Marzo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23114 , F 195, S 8, H M 414258, I/A 10 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Empresa: JOMARJANA INVERSIONES 2006 SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23114 , F 195, S 8, H M 414258, I/A 8 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Información de CHIA MARZO JOSE MARIA
Mostramos los datos de CHIA MARZO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHIA MARZO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos