CHI RENZHOU
Informe ejecutivo de CHI RENZHOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHI RENZHOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YIMAILIFE SL | Administrador Solidario | 02/01/2019 | |
YIMAI SL | Socio Unico | 02/02/2011 | |
YIMAI SL | Administrador Unico | 02/02/2011 | |
ITRY IMPORT EXPORT SL | Administrador Solidario | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE CHI RENZHOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHI RENZHOU
Empresa: YIMAILIFE SL
Administrador Solidario
- Chi Renzhou
- Ye Chuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38548 , F 86, S 8, H M 685562, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: YIMAI SL
Administrador Unico
- Chi Renzhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28500 , F 33, S 8, H M 513086, I/A 1 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: YIMAI SL
Socio Único
- Chi Renzhou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28500 , F 33, S 8, H M 513086, I/A 1 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: ITRY IMPORT EXPORT SL
Administrador Solidario
- Chi Renzhou
- Lin Jiansong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26782 , F 68, S 8, H M 482600, I/A 1 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de CHI RENZHOU
Mostramos los datos de CHI RENZHOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHI RENZHOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos