CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
Informe ejecutivo de CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARDARIKI FINANCIAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
GARDARIKI FINANCIAL INVESTMENTS SL | Socio Unico | 18/06/2024 | |
AGEEVA & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 16/05/2024 | |
NCS ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 16/02/2023 |
VINCULACIONES DE CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
Empresa: RAPTURE FARMS SL
Administrador Solidario
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723248, I/A 4 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: GARDARIKI FINANCIAL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824950, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: GARDARIKI FINANCIAL INVESTMENTS SL
Socio Único
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824950, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: RAPTURE FARMS SL
Administrador Solidario
- Chernov Ageeva Mikhail
- Nemoliakin Viktor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723248, I/A 2 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: RAPTURE FARMS SL
Administrador Unico
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 723248, I/A 2 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: AGEEVA & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822826, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: NCS ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Chernov Ageeva Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 174, S 8, H M 786362, I/A 1 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Información de CHERNOV AGEEVA MIKHAIL
Mostramos los datos de CHERNOV AGEEVA MIKHAIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHERNOV AGEEVA MIKHAIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos