CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
Informe ejecutivo de CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW DAY EL MALLORQUI SL | Socio Unico | 25/02/2019 | |
NEW DAY EL MALLORQUI SL | Administrador Unico | 25/02/2019 | |
SOCIAL ALBIR ARBONA MARTINEZ SL | Socio Unico | 09/01/2018 | |
MULTISERVICIOS EL MALLORQUI ARBONA SANCHIS SL | Socio Unico | 01/12/2017 | |
MULTISERVICIOS EL MALLORQUI ARBONA SANCHIS SL | Administrador Unico | 01/12/2017 | |
SOCIAL ALBIR ARBONA MARTINEZ SL | Administrador Unico | 25/05/2016 |
VINCULACIONES DE CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
Empresa: NEW DAY EL MALLORQUI SL
Administrador Unico
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193 , F 166, S 8, H A 164009, I/A 1 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-03
Empresa: NEW DAY EL MALLORQUI SL
Socio Único
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193 , F 166, S 8, H A 164009, I/A 1 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-03
Empresa: SOCIAL ALBIR ARBONA MARTINEZ SL
Socio Único
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 223, S 8, H A 150244, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Administrador Unico
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 96, S 8, H A 157660, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Socio Único
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 96, S 8, H A 157660, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-03
Empresa: SOCIAL ALBIR ARBONA MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Chenitir Arbona Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 222, S 8, H A 150244, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-03
Información de CHENITIR ARBONA NOUREDDINE
Mostramos los datos de CHENITIR ARBONA NOUREDDINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHENITIR ARBONA NOUREDDINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos