CHENG HAN XUEHUA
Informe ejecutivo de CHENG HAN XUEHUA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHENG HAN XUEHUA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYWORTH BUSINESS SL | Administrador Unico | 20/03/2024 | |
SOL VALENCIA CLINICA SL | Administrador Solidario | 20/10/2021 | |
FARMA GIRASOL SL | Liquidador Unico | 07/11/2017 |
VINCULACIONES DE CHENG HAN XUEHUA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHENG HAN XUEHUA
Empresa: SKYWORTH BUSINESS SL
Administrador Unico
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11535, L 8813, F 186, S 8, H V 217072, I/A 1 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-46
Empresa: LOVE MY DO SL
Administrador Solidario
- Cheng Han Xuehua
- Lin Qiuzhu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10714, L 7995, F 109, S 8, H V 189198, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: LOVE MY DO SL
Administrador Unico
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10714, L 7995, F 109, S 8, H V 189198, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: LOVE MY DO SL
Socio Único
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10714, L 7995, F 109, S 8, H V 189198, I/A 3 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-46
Empresa: LOVE MY DO SL
Administrador Unico
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10714, L 7995, F 109, S 8, H V 189198, I/A 2 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-46
Empresa: FARMA GIRASOL SL
Liquidador Unico
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9719, L 7001, F 121, S 8, H V 157001, I/A 2 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46
Empresa: FARMA GIRASOL SL
Administrador Unico
- Cheng Han Xuehua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9719, L 7001, F 121, S 8, H V 157001, I/A 2 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-46
Información de CHENG HAN XUEHUA
Mostramos los datos de CHENG HAN XUEHUA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHENG HAN XUEHUA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos