CHEN XI
Informe ejecutivo de CHEN XI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHEN XI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DHB DESIGN STUDIO SL | Socio Unico | 18/05/2023 | |
DHB DESIGN STUDIO SL | Administrador Unico | 18/05/2023 | |
SEPRIL ELECTRONIC COMMERCE SL | Administrador Solidario | 08/09/2022 | |
HIPER ASIA CANARIAS SL | Administrador Unico | 16/07/2019 | |
AGUAZARABEN SL | Administrador Unico | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE CHEN XI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN XI
Empresa: DHB DESIGN STUDIO SL
Administrador Unico
- Chen Xi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45103 , F 185, S 8, H M 793754, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: DHB DESIGN STUDIO SL
Socio Único
- Chen Xi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45103 , F 185, S 8, H M 793754, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: SEPRIL ELECTRONIC COMMERCE SL
Administrador Solidario
- Chen Xi
- Tian Yunan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43888 , F 187, S 8, H M 774501, I/A 1 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: HIPER ASIA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Chen Xi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 132, S 8, H GC 55820, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-35
Empresa: AGUAZARABEN SL
Administrador Unico
- Chen Xi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 104, S 8, H Z 23156, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-50
Información de CHEN XI
Mostramos los datos de CHEN XI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN XI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos