CHEN WEIRUI
Informe ejecutivo de CHEN WEIRUI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHEN WEIRUI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VE. VE NEIYI SL | Apoderado | 08/06/2011 | |
VE. VE NEIYI SL | Apoderado | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE CHEN WEIRUI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN WEIRUI
Empresa: VE. VE NEIYI SL
Apoderado
- Chen Weirui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 39, S 8, H A 114547, I/A 7 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-03
Empresa: VE. VE NEIYI SL
Apoderado
- Chen Weirui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 38, S 8, H A 114547, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-03
Empresa: VE. VE NEIYI SL
Administrador Unico
- Chen Weirui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 38, S 8, H A 114547, I/A 3 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-03
Empresa: VE. VE NEIYI SL
Administrador Unico
- Chen Weirui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 38, S 8, H A 114547, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-03
Empresa: VE. VE NEIYI SL
Nuevo Socio Único
- Chen Weirui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 38, S 8, H A 114547, I/A 2 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-03
Información de CHEN WEIRUI
Mostramos los datos de CHEN WEIRUI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN WEIRUI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos