CHEN WEI LU
Informe ejecutivo de CHEN WEI LU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHEN WEI LU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMENSA CONSUR SL | Administrador Unico | 24/07/2017 | |
W.H. INFO COLORINK SL | Apoderado | 18/12/2015 | |
POLYCOLOR IMAGING SL | Apoderado | 01/08/2014 |
VINCULACIONES DE CHEN WEI LU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN WEI LU
Empresa: INMENSA CONSUR SL
Administrador Unico
- Chen Wei Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36153 , F 93, S 8, H M 649637, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: W.H. INFO COLORINK SL
Apoderado
- Chen Wei Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23815 , F 4, S 8, H M 427469, I/A 3 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: GOLDAN COLOR SL
Administrador Unico
- Chen Wei Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28145 , F 139, S 8, H M 507023, I/A 4 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: POLYCOLOR IMAGING SL
Apoderado
- Chen Wei Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 92, S 8, H GU 9239, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-19
Empresa: GOLDAN COLOR SL
Administrador Unico
- Chen Wei Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28145 , F 138, S 8, H M 507023, I/A 3 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Información de CHEN WEI LU
Mostramos los datos de CHEN WEI LU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN WEI LU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos