CHEN WANG
Informe ejecutivo de CHEN WANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHEN WANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WYNIE PRODUCTION SL | Administrador Solidario | 11/05/2010 | |
COSPERIA SL | Administrador Solidario | 11/05/2010 | |
WILLBY RENEGY SPAIN SL | Administrador Solidario | 10/07/2009 | |
LYC MULTIPRODUCTOS SA | Administrador Solidario | 31/03/2009 | |
WYNIE ACCESORIOS SL | Administrador Solidario | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE CHEN WANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN WANG
Empresa: WIRLY MULTIGAMA ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Chen Wang
- Wang Xiaofeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17901 , F 142, S 8, H M 309027, I/A 5 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: WIRLY MULTIGAMA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Chen Wang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17901 , F 142, S 8, H M 309027, I/A 5 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: COSPERIA SL
Administrador Solidario
- Chen Wang
- Wang Xiaofeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20664 , F 4, S 8, H M 365944, I/A 3 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: COSPERIA SL
Administrador Unico
- Chen Wang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20664 , F 4, S 8, H M 365944, I/A 3 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Empresa: WILLBY RENEGY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Chen Wang
- Zhu Bei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26872 , F 95, S 8, H M 484290, I/A 1 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-28
Empresa: LYC MULTIPRODUCTOS SA
Administrador Solidario
- Chen Wang
- Lou Keyu
- Yang Yaocheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26578 , F 103, S 8, H M 478968, I/A 1 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-28
Empresa: LC COMERCIOS SL
Administrador Solidario
- Chen Wang
- Lou Keyu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26538 , F 155, S 8, H M 478271, I/A 1 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de CHEN WANG
Mostramos los datos de CHEN WANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN WANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos