CHEN HSIU YING
Informe ejecutivo de CHEN HSIU YING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHEN HSIU YING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTH PROTECT SL | Administrador Unico | 28/05/2018 | |
RESTAURANTE MANCHURIN SL | Administrador Unico | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE CHEN HSIU YING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN HSIU YING
Empresa: HEALTH PROTECT SL
Administrador Unico
- Chen Hsiu Ying
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 200, S 8, H M 486396, I/A 3 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Empresa: HEALTH PROTECT SL
Administrador Solidario
- Chen Hsiu Ying
- Lin Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 200, S 8, H M 486396, I/A 3 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Empresa: RESTAURANTE MANCHURIN SL
Administrador Unico
- Chen Hsiu Ying
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21025 , F 103, S 8, H M 372990, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: HEALTH PROTECT SL
Administrador Solidario
- Chen Hsiu Ying
- Lin Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26995 , F 200, S 8, H M 486396, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Empresa: CHINA CITY SL
Administrador Unico
- Chen Hsiu Ying
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12845 , F 201, S 8, H M 9769, I/A 4 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de CHEN HSIU YING
Mostramos los datos de CHEN HSIU YING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN HSIU YING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos