CHEMIVES TIBERIU
Informe ejecutivo de CHEMIVES TIBERIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHEMIVES TIBERIU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GTTYM GROUP SL | Socio Unico | 24/04/2024 | |
GTTYM GROUP SL | Administrador Unico | 24/04/2024 | |
OBRAS ESPECIALES SIMOTEK SL | Socio Unico | 30/05/2016 | |
OBRAS ESPECIALES SIMOTEK SL | Administrador Unico | 30/05/2016 | |
OBEMAT CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 02/07/2015 | |
OBEMAT CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE CHEMIVES TIBERIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEMIVES TIBERIU
Empresa: GTTYM GROUP SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4718 , F 17, S 8, H Z 73950, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-50
Empresa: GTTYM GROUP SL
Socio Único
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4718 , F 17, S 8, H Z 73950, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-50
Empresa: OBRA E INOVACION EKOTEK SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4520 , F 175, S 8, H Z 68432, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-50
Empresa: OBRA E INOVACION EKOTEK SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4520 , F 174, S 8, H Z 68432, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-50
Empresa: OBRA E INOVACION EKOTEK SL
Socio Único
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4520 , F 174, S 8, H Z 68432, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-50
Empresa: GRUPO ARAGONES BEPAMA SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 132, S 8, H Z 44429, I/A E (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-50
Empresa: OBRAS ESPECIALES SIMOTEK SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 1, S 8, H Z 60331, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-50
Empresa: OBRAS ESPECIALES SIMOTEK SL
Socio Único
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 1, S 8, H Z 60331, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-50
Empresa: OBEMAT CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112 , F 141, S 8, H Z 58518, I/A 1 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-50
Empresa: OBEMAT CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Chemives Tiberiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112 , F 141, S 8, H Z 58518, I/A 1 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-50
VER MAS ACTOS
Información de CHEMIVES TIBERIU
Mostramos los datos de CHEMIVES TIBERIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEMIVES TIBERIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos