CHEDA VILLAR MARIA LUISA
Informe ejecutivo de CHEDA VILLAR MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHEDA VILLAR MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL LEGAL & TAX SERVICES SL | Socio Unico | 27/11/2014 |
VINCULACIONES DE CHEDA VILLAR MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEDA VILLAR MARIA LUISA
Empresa: GLOBAL LEGAL & TAX SERVICES SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 67866, I/A 5 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-48
Empresa: NUVITEPA SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 74590, I/A 13 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: NUVITEPA SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24490 , F 139, S 8, H B 74590, I/A 10 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: NORCORPORATE SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 146, S 8, H C 51939, I/A 3 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-15
Empresa: NORCORPORATE SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 145, S 8, H C 51939, I/A 1 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-15
Empresa: GLOBAL LEGAL & TAX SERVICES SL
Administrador Unico
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 125, S 8, H C 51843, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-15
Empresa: GLOBAL LEGAL & TAX SERVICES SL
Socio Único
- Cheda Villar Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3533 , F 125, S 8, H C 51843, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-15
Información de CHEDA VILLAR MARIA LUISA
Mostramos los datos de CHEDA VILLAR MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEDA VILLAR MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos