CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMEO SEAFOOD SL | Administrador Unico | 12/03/2021 | |
PESCADOS BIZKAIMAR SL | Administrador Unico | 24/03/2015 | |
ELABORADOS OLAIFRESH SL | Administrador Unico | 19/06/2014 | |
PESCADOS Y MARISCOS R.M. BARRIOCANAL SL | Administrador Unico | 05/05/2011 |
VINCULACIONES DE CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
Empresa: BERMEO SEAFOOD SL
Administrador Unico
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5930 , F 160, S 8, H BI 75174, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-48
Empresa: PESCADOS BIZKAIMAR SL
Administrador Unico
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5439 , F 74, S 8, H BI 63801, I/A 2 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-48
Empresa: ELABORADOS OLAIFRESH SL
Administrador Unico
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460 , F 193, S 8, H BI 64495, I/A 1 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-48
Administrador Unico
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841 , F 151, S 8, H BI 49698, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Administrador Solidario
- Barriocanal Gastiasoro Rosa Maria
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841 , F 151, S 8, H BI 49698, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Socio Único
- Checa Barriocanal Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4841 , F 151, S 8, H BI 49698, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Información de CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHECA BARRIOCANAL JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos