CHAVEZ PADRON RAFAEL
Informe ejecutivo de CHAVEZ PADRON RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CHAVEZ PADRON RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENEDAE CANARIAS SA | Administrador Unico | 26/03/2019 | |
TENAUTO CANARIAS SL | Administrador Unico | 26/03/2019 | |
GESTIONES TRAVIESO SL | Administrador Unico | 25/03/2019 | |
RESIDENCIAL MENCEY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2018 | |
RESIDENCIAL MENCEY SL | Consejero | 18/07/2018 | |
GARCARA INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 27/10/2016 | |
TENEAUTO SA | Administrador Unico | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE CHAVEZ PADRON RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVEZ PADRON RAFAEL
Empresa: TENAUTO CANARIAS SL
Administrador Unico
- Chavez Padron Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 200, S 8, H TF 4205, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: TENEDAE CANARIAS SA
Administrador Unico
- Chavez Padron Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 159, S 8, H TF 27626, I/A 5 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: GESTIONES TRAVIESO SL
Administrador Unico
- Chavez Padron Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 223, S 8, H TF 33613, I/A 4 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: RESIDENCIAL MENCEY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Chavez Padron Rafael
- Sicilia Batista Lucio Rodolfo
- Suarez Martin Pedro Luis
Consejero
- Chavez Padron Rafael
- Sicilia Batista Lucio Rodolfo
- Suarez Martin Pedro Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 40, S 8, H TF 2223, I/A 6 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Empresa: GARCARA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Chavez Padron Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 216, S 8, H TF 34228, I/A 4 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-38
Empresa: TENEAUTO SA
Administrador Unico
- Chavez Padron Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 153, S 8, H TF 2981, I/A 28 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-38
Información de CHAVEZ PADRON RAFAEL
Mostramos los datos de CHAVEZ PADRON RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVEZ PADRON RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos