CHAVES ESCALERA ANGEL
Informe ejecutivo de CHAVES ESCALERA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAVES ESCALERA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CHIRRION SL | Consejero | 12/01/2021 | |
ANCHES SPORTS SL | Socio Unico | 19/02/2014 | |
ANCHES SPORTS SL | Administrador Unico | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE CHAVES ESCALERA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVES ESCALERA ANGEL
Empresa: EL CHIRRION SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 70, S 8, H SE 26738, I/A 9 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-41
Empresa: EL CHIRRION SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 70, S 8, H SE 26738, I/A 9 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-41
Empresa: EL CHIRRION SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 69, S 8, H SE 26738, I/A 8 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-41
Empresa: ANCHES SPORTS SL
Administrador Unico
- Chaves Escalera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816 , F 105, S 8, H SE100290, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Empresa: ANCHES SPORTS SL
Socio Único
- Chaves Escalera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816 , F 105, S 8, H SE100290, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Información de CHAVES ESCALERA ANGEL
Mostramos los datos de CHAVES ESCALERA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVES ESCALERA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos