CHAVARRIA SOTO AURA
Informe ejecutivo de CHAVARRIA SOTO AURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHAVARRIA SOTO AURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAMANI EUROPE SL | Apoderado Solidario | 26/10/2022 |
VINCULACIONES DE CHAVARRIA SOTO AURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVARRIA SOTO AURA
Empresa: BRIGHTSTUDIOACS SL
Liquidador
- Chavarria Soto Aura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45605 , F 155, S 8, H B 493392, I/A 5 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: BRIGHTSTUDIOACS SL
Administrador Unico
- Chavarria Soto Aura
Liquidador
- Chavarria Soto Aura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45605 , F 155, S 8, H B 493392, I/A 5 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: VAMANI EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Chavarria Soto Aura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48473 , F 185, S 8, H B 585061, I/A 2 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Empresa: BRIGHTSTUDIOACS SL
Administrador Unico
- Chavarria Soto Aura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45605 , F 154, S 8, H B 493392, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-08
Empresa: COMENTRIGO SL
Liquidador
- Chavarria Soto Aura
- Maggi Sulla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38629 , F 30, S 8, H B 329404, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-08
Empresa: COMENTRIGO SL
Administrador Solidario
- Chavarria Soto Aura
- Maggi Sulla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38629 , F 30, S 8, H B 329404, I/A 2 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-08
Información de CHAVARRIA SOTO AURA
Mostramos los datos de CHAVARRIA SOTO AURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVARRIA SOTO AURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos