CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYAL TRAIN EVENTS SL | Administrador Unico | 03/08/2020 | |
FRESNOGORDO SL | Administrador Unico | 23/06/2020 |
VINCULACIONES DE CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
Empresa: ROYAL TRAIN EVENTS SL
Administrador Unico
- Chavarri Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40744 , F 90, S 8, H M 722858, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: FRESNOGORDO SL
Administrador Unico
- Chavarri Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5912, L 4819, F 4, S 8, H MA154222, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: CALECO PHARMA EUROPE SL
Administrador Unico
- Chavarri Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41478 , F 33, S 8, H B 386220, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Empresa: CALECO PHARMA EUROPE SL
Administrador Unico
- Chavarri Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41478 , F 30, S 8, H B 386220, I/A 1 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Información de CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO
Mostramos los datos de CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVARRI GONZALEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos