CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
Informe ejecutivo de CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JURASSIC INDEPENDENCE SL | Socio Unico | 28/11/2023 | |
JURASSIC INDEPENDENCE SL | Administrador Unico | 24/11/2023 | |
JURASSIC INDEPENDENCE SL | Apoderado Solidario | 14/10/2020 |
VINCULACIONES DE CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
Empresa: JURASSIC INDEPENDENCE SL
Socio Único
- Chavarri Chauton Jaime-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 35, S 8, H M 727092, I/A 5 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: JURASSIC INDEPENDENCE SL
Administrador Unico
- Chavarri Chauton Jaime-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 34, S 8, H M 727092, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: JURASSIC INDEPENDENCE SL
Administrador Solidario
- Chavarri Chauton Jaime-maria
- De Dios Elices Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 34, S 8, H M 727092, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: JURASSIC INDEPENDENCE SL
Administrador Solidario
- Chavarri Chauton Jaime-maria
- De Dios Elices Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 34, S 8, H M 727092, I/A 3 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: JURASSIC INDEPENDENCE SL
Apoderado Solidario
- Chavarri Chauton Jaime-maria
- De Dios Elices Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 32, S 8, H M 727092, I/A 2 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Información de CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA
Mostramos los datos de CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAVARRI CHAUTON JAIME-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos