CHAUX RIVAS CHRISTIAN
Informe ejecutivo de CHAUX RIVAS CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAUX RIVAS CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONNECTION PHONE STORE SL | Administrador Unico | 05/01/2021 | |
PHONE STORE TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
RECREATIVOS AURHUN SL | Administrador Solidario | 03/06/2011 |
VINCULACIONES DE CHAUX RIVAS CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAUX RIVAS CHRISTIAN
Empresa: CONNECTION PHONE STORE SL
Administrador Unico
- Chaux Rivas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 136, S 8, H GR 48839, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-18
Empresa: CONNECTION PHONE STORE SL
Administrador Solidario
- Chaux Rivas Christian
- Lopez Jimenez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 136, S 8, H GR 48839, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-18
Empresa: PHONE STORE TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Chaux Rivas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5987, L 4894, F 91, S 8, H MA158113, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-29
Empresa: CONNECTION PHONE STORE SL
Administrador Solidario
- Chaux Rivas Christian
- Lopez Jimenez Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 135, S 8, H GR 48839, I/A 1 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-18
Empresa: RECREATIVOS AURHUN SL
Administrador Solidario
- Chaux Rivas Christian
- Chaux Rivas Leticia-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1426 , F 25, S 8, H GR 39758, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-18
Información de CHAUX RIVAS CHRISTIAN
Mostramos los datos de CHAUX RIVAS CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAUX RIVAS CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos