CHAU HE HOK KIT
Informe ejecutivo de CHAU HE HOK KIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHAU HE HOK KIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDAZO TERRAZA SL | Administrador Solidario | 05/07/2022 |
VINCULACIONES DE CHAU HE HOK KIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAU HE HOK KIT
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Solidario
- Chau He Hok Kit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 82065, I/A 5 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Solidario
- Chau He Hok Kit
- Zheng Min
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 213, S 8, H PM 82065, I/A 3 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Unico
- Chau He Hok Kit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 213, S 8, H PM 82065, I/A 3 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Empresa: PEDAZO TERRAZA SL
Administrador Solidario
- Barrio Centenera Antonio
- Chau He Hok Kit
- Ricou Rodriguez Jordi Carles
- Vanrell Henares Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 69, S 8, H PM 94360, I/A 1 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-07
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Unico
- Chau He Hok Kit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 211, S 8, H PM 82065, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-07
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Solidario
- Chau He Hok Kit
- Chen Chi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 211, S 8, H PM 82065, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-07
Empresa: DAIKICHI 2017 SL
Administrador Solidario
- Chau He Hok Kit
- Chen Chi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 211, S 8, H PM 82065, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-07
Información de CHAU HE HOK KIT
Mostramos los datos de CHAU HE HOK KIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAU HE HOK KIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos