CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
Informe ejecutivo de CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PILSAN SL | Presidente | 26/05/2021 | |
PILSAN SL | Consejero | 21/01/2011 |
VINCULACIONES DE CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
Empresa: FINCA EL TESO SA
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez-marcos Guillermo Luis
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
Presidente
- Charro Sanchez Marcos Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 1040, I/A 29 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-37
Empresa: FINCA EL TESO SA
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez-marcos Guillermo Luis
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
Presidente
- Charro Sanchez Marcos Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 174, S 8, H SA 1040, I/A 28 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-37
Empresa: PILSAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
- Charro Sanchez Marcos Jose Maria
- Charro Sanchez Marcos Juan Elpidio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 163, S 8, H M 77981, I/A 37 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: PILSAN SL
Presidente
- Charro Sanchez Marcos Ana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 163, S 8, H M 77981, I/A 37 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: PILSAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
- Charro Sanchez Marcos Jose Maria
- Charro Sanchez Marcos Juan Elpidio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27700 , F 170, S 8, H M 77981, I/A 30 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Empresa: FORUM BUSINESS CENTER SA
Consejero
Presidente
Representante
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19310 , F 165, S 8, H M 115476, I/A 23 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Empresa: PILSAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
- Charro Sanchez Marcos Jose Maria
- Charro Sanchez Marcos Juan Elpidio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27700 , F 162, S 8, H M 77981, I/A 24 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Empresa: PILSAN SL
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
- Charro Sanchez Marcos Jose Maria
- Charro Sanchez Marcos Juan Elpidio
Presidente
- Charro Sanchez Marcos Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27700 , F 162, S 8, H M 77981, I/A 24 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Empresa: EDIFICIO ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Charro Sanchez Marcos Ana
- Charro Sanchez Marcos Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 108, S 8, H SA 2115, I/A 22 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-37
Información de CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA
Mostramos los datos de CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARRO SANCHEZ MARCOS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos