CHARRABE KASABDJI TEOFILO
Informe ejecutivo de CHARRABE KASABDJI TEOFILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHARRABE KASABDJI TEOFILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONISTAS TEJ SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 | |
INVERSIONES BLUE POIN 2016 SL | Administrador Solidario | 03/06/2016 |
VINCULACIONES DE CHARRABE KASABDJI TEOFILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARRABE KASABDJI TEOFILO
Empresa: ICOIMP GROUP SL
Administrador Solidario
- Charrabe Kasabdji Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 213, S 8, H TF 56479, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: INVERSIONISTAS TEJ SL
Administrador Solidario
- Chakour Kassabdji Jesus Antonio
- Charrabe Kasabdji Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3446 , F 86, S 8, H TF 57333, I/A 1 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-38
Empresa: INVERSIONES BLUE POIN 2016 SL
Administrador Solidario
- Charrabe Kasabdji Teofilo
- Ribera Blanco Mariela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 109, S 8, H TF 57269, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-38
Empresa: ICOIMP GROUP SL
Administrador Solidario
- Chakour Kasabdji Jesus Antonio
- Charrabe Kasabdji Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 210, S 8, H TF 56479, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-38
Información de CHARRABE KASABDJI TEOFILO
Mostramos los datos de CHARRABE KASABDJI TEOFILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARRABE KASABDJI TEOFILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos