CHARLEZ PERALTA RICARDO
Informe ejecutivo de CHARLEZ PERALTA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHARLEZ PERALTA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAHER 2010 SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
DORAMARSPORT INTERNATIONAL SL | Consejero | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE CHARLEZ PERALTA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARLEZ PERALTA RICARDO
Empresa: CHAHER 2010 SL
Administrador Unico
- Charlez Peralta Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 10409, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-22
Empresa: CHAHER 2010 SL
Administrador Solidario
- Charlez Ibarz David
- Charlez Peralta Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 10409, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-22
Empresa: CHAHER 2010 SL
Administrador Solidario
- Charlez Ibarz David
- Charlez Peralta Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 54, S 8, H HU 10409, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-22
Empresa: DORAMARSPORT INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Berenguer Teixido Francisco
- Charlez Peralta Ricardo
- Puertas Viñes Guillermo
- Roca Pelay Sergi
- Vujasinovic Miroslav
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 52, S 8, H L 25483, I/A 1 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-25
Información de CHARLEZ PERALTA RICARDO
Mostramos los datos de CHARLEZ PERALTA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARLEZ PERALTA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos