CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
Informe ejecutivo de CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOREL HISPANIA SA | Presidente | 28/06/2017 | 11/06/2019 |
DOREL HISPANIA SA | Consejero | 28/06/2017 | 11/06/2019 |
DOREL HISPANIA SA | Consejero | 24/02/2014 | 11/06/2019 |
DOREL HISPANIA SA | Presidente | 24/02/2014 | 28/06/2017 |
STANLEY IBERIA SL | Presidente | 03/01/2012 | 22/04/2013 |
STANLEY IBERIA SL | Consejero | 03/01/2012 | 22/04/2013 |
STANLEY IBERIA SL | Consejero Delegado | 03/01/2012 | 22/04/2013 |
VINCULACIONES DE CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
Empresa: DOREL HISPANIA SA
Consejero
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Presidente
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 198, S 8, H B 72483, I/A 89 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Empresa: DOREL HISPANIA SA
Consejero
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
- Ian Stuart Wint
Presidente
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 197, S 8, H B 72483, I/A 85 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: DOREL HISPANIA SA
Consejero
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Presidente
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 195, S 8, H B 72483, I/A 77 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: STANLEY IBERIA SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Consejero
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Presidente
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40767 , F 210, S 8, H B 9054, I/A 40 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: STANLEY IBERIA SL
Consejero Delegado
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
- Fenoll Blanco Santiago
Consejero
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
- Fenoll Blanco Santiago
Presidente
- Charles Henri Francois Jouan De Kervenoael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40767 , F 206, S 8, H B 9054, I/A 36 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Información de CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL
Mostramos los datos de CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARLES HENRI FRANCOIS JOUAN DE KERVENOAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos