CHARINES ALONSO CEFERINO
Informe ejecutivo de CHARINES ALONSO CEFERINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CHARINES ALONSO CEFERINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCEL PROIN SL | Administrador Unico | 18/09/2014 |
VINCULACIONES DE CHARINES ALONSO CEFERINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARINES ALONSO CEFERINO
Empresa: BARCEL PROIN SL
Administrador Unico
- Charines Alonso Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44326 , F 210, S 8, H B 452842, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Empresa: ARAN CONSULTING SL
Apoderado
- Charines Alonso Ceferino
- Trias De Bes Recolons Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38278 , F 79, S 8, H B 320095, I/A 4 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: CONSTRUCCIO D'INMOBLES SA
Consejero Delegado
- Charines Alonso Ceferino
- Ribo Bellver Raimundo
Consejero
- Agustin Sanchez Francisco
- Charines Alonso Ceferino
- Puyol Mor Ramon Tomas
- Ribo Bellver Raimundo
- Rius Garcia Jordi
- Ros Ros Inocencio
Presidente
- Charines Alonso Ceferino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30304 , F 132, S 8, H B 29883, I/A 7 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Consejero
- Agustin Sanchez Francisco
- Charines Alonso Ceferino
- Puyol Mor Ramon Tomas
- Ribo Bellver Raimundo
- Ros Ros Inocencio
Presidente
Secretario
- Charines Alonso Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461 , F 65, S 8, H B 103697, I/A 6 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: CABIN POINT SL
Liquidador
- Charines Alonso Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35808 , F 205, S 8, H B 266865, I/A 5 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Empresa: CABIN POINT SL
Administrador Solidario
- Charines Alonso Ceferino
- Puyol Mor Ramon Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35808 , F 205, S 8, H B 266865, I/A 5 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de CHARINES ALONSO CEFERINO
Mostramos los datos de CHARINES ALONSO CEFERINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARINES ALONSO CEFERINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos