CHAPATTE LOPEZ ARTURO
Informe ejecutivo de CHAPATTE LOPEZ ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAPATTE LOPEZ ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEÑALCON SA | Administrador Unico | 01/07/2016 | |
YERSELAND SL | Representante | 23/11/2015 | |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUETO SL | Auditor | 04/08/2011 | |
CORUM SERVICIOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 21/06/2010 | |
INMUEBLES MORADA SL | Auditor | 12/05/2009 | |
AXIS GESTION SA | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE CHAPATTE LOPEZ ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAPATTE LOPEZ ARTURO
Empresa: PEÑALCON SA
Administrador Unico
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4033 , F 73, S 8, H M 67201, I/A 7 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: YERSELAND SL
Administrador Unico
Representante
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16331 , F 83, S 8, H M 277371, I/A 7 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: YERSELAND SL
Administrador Unico
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16331 , F 83, S 8, H M 277371, I/A 7 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUETO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13043 , F 100, S 8, H M 210576, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: YERSELAND SL
Administrador Unico
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16331 , F 83, S 8, H M 277371, I/A 6 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Empresa: CORUM SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16348 , F 117, S 8, H M 277770, I/A 6 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: INMUEBLES MORADA SL
Auditor
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18675 , F 208, S 8, H M 325090, I/A 13 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28
Empresa: AXIS GESTION SA
Administrador Unico
- Chapatte Lopez Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11863 , F 96, S 8, H M 186326, I/A 7 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: AXIS GESTION SA
Administrador Solidario
- Chapatte Lopez Arturo
- Esteban Crespo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11863 , F 96, S 8, H M 186326, I/A 7 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de CHAPATTE LOPEZ ARTURO
Mostramos los datos de CHAPATTE LOPEZ ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAPATTE LOPEZ ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos