CHAO MARTINEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de CHAO MARTINEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHAO MARTINEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES NARAYA SL | Socio Unico | 30/10/2019 | |
INVERSIONES NARAYA SL | Administrador Unico | 12/12/2017 |
VINCULACIONES DE CHAO MARTINEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAO MARTINEZ FERNANDO
Empresa: GESMUNORTE SL
Administrador Unico
- Chao Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 22, S 8, H LE 22409, I/A 13 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-24
Empresa: INVERSIONES NARAYA SL
Socio Único
- Chao Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 182, S 8, H M 579946, I/A 8 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: INVERSIONES NARAYA SL
Administrador Unico
- Chao Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 181, S 8, H M 579946, I/A 4 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: INVERSIONES NARAYA SL
Consejero Delegado
- Chao Martinez Fernando
Consejero
- Chao Martinez Fernando
- Lopez Sors Gonzalez Angel
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 181, S 8, H M 579946, I/A 4 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Administrador Unico
- Chao Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 20, S 8, H LE 22409, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-24
Consejero Delegado
- Chao Martinez Fernando
Consejero
- Chao Martinez Fernando
- Lopez Sors Gonzalez Angel
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 20, S 8, H LE 22409, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-24
Consejero Delegado
- Chao Martinez Fernando
Consejero
- Chao Martinez Fernando
- Lopez Sors Gonzalez Angel
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 20, S 8, H LE 22409, I/A 5 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-24
Empresa: INVERSIONES NARAYA SL
Consejero Delegado
- Chao Martinez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 180, S 8, H M 579946, I/A 2 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: INVERSIONES NARAYA SL
Consejero
- Chao Martinez Fernando
- Lopez Sors Gonzalez Angel
- Lopez-sors Gonzalez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 178, S 8, H M 579946, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Información de CHAO MARTINEZ FERNANDO
Mostramos los datos de CHAO MARTINEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAO MARTINEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos