CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA
Informe ejecutivo de CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA
Empresa: INMOBILIARIA IRUNESA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Maria Rosario
- Chantre Moreno Victor-maria
Presidente
Secretario
- Chantre Moreno Victor-maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 62, S 8, H SS 7528, I/A 12 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-20
Consejero Delegado
- Chantre Berroa Gonzaga
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
Consejero
- Chantre Berroa Gonzaga
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Maria-mercedes
- Chantre Moreno Maria Rosario
- Chantre Moreno Victor-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 202, S 8, H NA 34621, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-31
Empresa: ARKAITZ SA
Administrador Unico
- Chantre Moreno Victor-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 174, S 8, H NA 31058, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-31
Consejero Delegado
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
- Etxeberria Elosegui Juan
Consejero
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Maria-mercedes
- Chantre Moreno Maria Rosario
- Chantre Moreno Victor-maria
- Etxeberria Elosegui Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 199, S 8, H NA 34621, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-31
Empresa: TRANSCOBET SL
Administrador Solidario
- Berroa Garcia Francisco-javier
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 821 , F 202, S 8, H NA 16804, I/A 7 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-31
Empresa: ALMACENAJES VIANJA SL
Administrador Solidario
- Berroa Garcia Francisco-javier
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 3, S 8, H NA 17332, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-31
Empresa: BETAPACK SA
Consejero Delegado Solidario
- Berroa Garcia Francisco-javier
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
Presidente
- Chantre Moreno Victor-maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 123, S 8, H SS 9187, I/A 31 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Empresa: BISA SERVICIOS TECNICOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Berroa Garcia Francisco-javier
- Chantre Moreno Jose-angel
- Chantre Moreno Victor-maria
Presidente
- Chantre Moreno Victor-maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 168, S 8, H SS 33064, I/A 5 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Empresa: IZARRAITZ SL
Apoderado
- Berroa Garcia Maria Angeles
- Chantre Moreno Victor-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 143, S 8, H NA 16417, I/A 5 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-31
Empresa: ARKAITZ SA
Administrador Unico
- Chantre Moreno Victor-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 173, S 8, H NA 31058, I/A 4 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-31
VER MAS ACTOS
Información de CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA
Mostramos los datos de CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHANTRE MORENO VICTOR-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos