CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
Informe ejecutivo de CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUO INVERSIONES GALICIA SRL | Socio Unico | 23/10/2018 | |
DUO INVERSIONES GALICIA SRL | Administrador Unico | 23/10/2018 | |
COLISEUM 90 SA | Apoderado | 06/07/2009 |
VINCULACIONES DE CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
Empresa: COLISEUM 90 SA
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 27081, I/A 13 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-36
Empresa: COLISEUM 90 SA
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364, L 2364, F 204, S 8, H PO 27081, I/A 11 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-36
Empresa: GESTION CENTROS DEPORTIVOS 2020 SL
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319, L 4319, F 76, S 8, H PO 66673, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-36
Empresa: GESTION CENTROS DEPORTIVOS 2020 SL
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4319, L 4319, F 75, S 8, H PO 66673, I/A 1 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-36
Empresa: COLISEUM 90 SA
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364, L 2364, F 203, S 8, H PO 27081, I/A 9 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-36
Empresa: COLISEUM 90 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfaya Fernandez Francisco Javier
- Chantada Lago Rogelio
- Chantada Rodriguez Marcos
Presidente
Secretario
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364, L 2364, F 203, S 8, H PO 27081, I/A 9 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-36
Empresa: DUO INVERSIONES GALICIA SRL
Administrador Unico
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 5, S 8, H PO 64200, I/A 1 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-36
Empresa: DUO INVERSIONES GALICIA SRL
Socio Único
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4255, L 4255, F 5, S 8, H PO 64200, I/A 1 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-36
Empresa: COLISEUM 90 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfaya Fernandez Francisco Javier
- Chantada Lago Rogelio
- Chantada Rodriguez Marcos
Presidente
Secretario
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364, L 2364, F 203, S 8, H PO 27081, I/A 8 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-36
Empresa: COLISEUM 90 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfaya Fernandez Francisco Javier
- Chantada Lago Rogelio
- Chantada Rodriguez Marcos
Presidente
Secretario
- Chantada Rodriguez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364, L 2364, F 203, S 8, H PO 27081, I/A 8 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-36
VER MAS ACTOS
Información de CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS
Mostramos los datos de CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHANTADA RODRIGUEZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos