CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARITIMA GUIPUZCOANA SA | Consejero | 12/07/2011 | 13/11/2012 |
NERKI SA | Consejero | 04/03/2010 | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
Empresa: MARITIMA GUIPUZCOANA SA
Consejero
- Chans Gagino Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 187, S 8, H SS 5273, I/A 23 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-20
Empresa: NERKI SA
Consejero
- Alvarez Sobrado Maria Mercedes
- Calderon Ferreras Alberto
- Chans Gagino Jose Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 112, S 8, H BI 14973, I/A 15 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-48
Empresa: MARITIMA GUIPUZCOANA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 187, S 8, H SS 5273, I/A 22 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-20
Empresa: NERKI SA
Consejero
- Alvarez Sobrado Maria Mercedes
- Calderon Ferreras Alberto
- Chans Gagino Jose Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 111, S 8, H BI 14973, I/A 13 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-48
Información de CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHANS GAGINO JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos