CHAMORRO BLANCO MIRIAM
Informe ejecutivo de CHAMORRO BLANCO MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHAMORRO BLANCO MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEO SERVICIOS EN INDUSTRIA SA | Apoderado | 16/04/2024 | |
SERVEO SERVICIOS A LA PRODUCCION SL | Apoderado | 15/04/2024 | |
TACOMI SA | Apoderado | 08/04/2024 | |
MISTEK SL | Apoderado | 08/04/2024 | |
JAUREGUI INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA | Apoderado | 04/04/2024 | |
SERVEO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Apoderado Solidario | 03/04/2024 | |
SERVEO SOCIAL SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado | 13/03/2024 | |
SERVEO SERVICIOS AUXILIARES SA | Apoderado Solidario | 22/08/2023 | |
SERVEO SERVICIOS SA | Apoderado | 17/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHAMORRO BLANCO MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAMORRO BLANCO MIRIAM
Empresa: SERVEO SERVICIOS EN INDUSTRIA SA
Apoderado
- Chamorro Blanco Miriam
- Garcia Fraile Del Alamo Miriam
- Sanmartin Camacho Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42940 , F 28, S 8, H M 611777, I/A 44 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: SERVEO SERVICIOS A LA PRODUCCION SL
Apoderado
- Chamorro Blanco Miriam
- Garcia Fraile Del Alamo Miriam
- Sanmartin Camacho Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 74, S 8, H M 762889, I/A 18 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: TACOMI SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 174, S 8, H BI 54209, I/A 38 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-48
Empresa: MISTEK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6263 , F 26, S 8, H BI 28392, I/A 14 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6263 , F 6, S 8, H BI 5858,A , I/ 53 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-48
Empresa: SERVEO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Chamorro Blanco Miriam
- Garcia Sanchez Laura
- Perez Carro Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46410 , F 134, S 8, H M 620615, I/A 53 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: SERVEO SOCIAL SL
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Chamorro Blanco Miriam
- Garcia Sanchez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46569 , F 27, S 8, H M 477937, I/A 106 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA
Apoderado
- Albarran Romero Jose Maria
- Chamorro Blanco Miriam
- Garcia Sanchez Laura
- Perez Carro Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40088 , F 224, S 8, H M 333502, I/A 199 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44780 , F 52, S 8, H M 32149, I/A 411 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: SERVEO SERVICIOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42704 , F 79, S 8, H M 36972, I/A 512 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
VER MAS ACTOS
Información de CHAMORRO BLANCO MIRIAM
Mostramos los datos de CHAMORRO BLANCO MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAMORRO BLANCO MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos