CHAMORRO BLANCO CARLOS
Informe ejecutivo de CHAMORRO BLANCO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHAMORRO BLANCO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNAN GONZALEZ 30 SL | Administrador Unico | 27/01/2011 | |
FG30 REPROGRAFIA DIGITAL SL | Administrador Unico | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE CHAMORRO BLANCO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAMORRO BLANCO CARLOS
Empresa: IMPRESION DIGITAL FERNAN GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Chamorro Blanco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39771 , F 91, S 8, H M 706713, I/A 2 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: IMPRESION DIGITAL FERNAN GONZALEZ SL
Administrador Unico
- Chamorro Blanco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39771 , F 91, S 8, H M 706713, I/A 1 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: LSP DISGRA 2005 SL
Apoderado
- Chamorro Blanco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38318 , F 129, S 8, H B 321645, I/A 5 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: FERNAN GONZALEZ 30 SL
Administrador Unico
- Chamorro Blanco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12403 , F 16, S 8, H M 197194, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: FG30 REPROGRAFIA DIGITAL SL
Administrador Unico
- Chamorro Blanco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28226 , F 39, S 8, H M 508408, I/A 1 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de CHAMORRO BLANCO CARLOS
Mostramos los datos de CHAMORRO BLANCO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAMORRO BLANCO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos