CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAZAMATRANS 2015 SL | Socio Unico | 10/08/2011 | 11/02/2016 |
LAZAMATRANS 2015 SL | Administrador Unico | 09/06/2011 | 01/02/2016 |
VINCULACIONES DE CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
Empresa: TRANS-CHAMIZO SL
Administrador Unico
- Chamizo Repiso Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 45, S 8, H MA109579, I/A 4 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: TRANS-CHAMIZO SL
Socio Único
- Chamizo Repiso Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 45, S 8, H MA109579, I/A 3 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-29
Empresa: TRANS-CHAMIZO SL
Administrador Unico
- Chamizo Repiso Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4892, L 3800, F 44, S 8, H MA109579, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-29
Información de CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHAMIZO REPISO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos