CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
Informe ejecutivo de CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIOR TRAINING CENTERS SL | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
CONTENIDOS SCORM SL | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
ALMERIMATIK SA | Apoderado | 17/07/2023 | |
NASCOR SERVICIOS SOCIALES SL | Apoderado | 08/03/2023 | |
GRADO INFORMATICA Y GESTION SL | Apoderado | 03/03/2023 | |
NASCOR FORMACION SL | Apoderado | 03/03/2023 | |
FARNERS FORMACIO SL | Apoderado Solidario | 04/11/2015 | |
CENTRE D'ESTUDIS BAIX LLOBREGAT SL | Apoderado Solidario | 27/10/2015 | |
GRADO INFORMATICA Y GESTION SL | Director General | 18/09/2015 | |
NASCOR FORMACION SL | Apoderado | 26/05/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
Empresa: ORIOR TRAINING CENTERS SL
Apoderado Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 366394, I/A 11 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: CONTENIDOS SCORM SL
Apoderado Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 180, S 8, H Z 70793, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Empresa: ALMERIMATIK SA
Apoderado
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 157, S 8, H AL 1402, I/A 23 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-04
Empresa: NASCOR SERVICIOS SOCIALES SL
Apoderado
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 10, S 8, H M 789346, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: NASCOR FORMACION SL
Apoderado
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33470 , F 28, S 8, H M 602469, I/A 17 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: GRADO INFORMATICA Y GESTION SL
Apoderado
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 64, S 8, H M 640605, I/A 12 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: ORIOR TRAINING CENTERS SL
Administrador Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
- Planas Penades Roger Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40389 , F 144, S 8, H B 366394, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-08
Empresa: GESTION DE FORMACION DE BALEARES SA
Administrador Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
- Planas Penades Roger Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 137, S 8, H PM 45144, I/A 12 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-07
Empresa: SPORT ENERGY SL
Administrador Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
- Planas Penades Roger Albert
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 22, S 8, H PM 1952, I/A 8 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-07
Empresa: ESCOLA D'HOTELERIA D'EIVISSA SL
Administrador Solidario
- Chacra Salica Yamil Ezequiel
- Planas Penades Roger Albert
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234, L 233, F 178, S 8, H IB 9802, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-07
VER MAS ACTOS
Información de CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL
Mostramos los datos de CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACRA SALICA YAMIL EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos