CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOSERVICIO CARMEN SABARIEGO SL | Administrador Unico | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: MARBILA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Chacon Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209, L 4116, F 8, S 8, H MA120709, I/A 6 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-29
Empresa: AUTOSERVICIO CARMEN SABARIEGO SL
Administrador Unico
- Chacon Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 115, S 8, H CO 15547, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-14
Empresa: MARBILA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Chacon Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209, L 4116, F 7, S 8, H MA120709, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-29
Información de CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos