CHACON RODRIGUEZ ROSA
Informe ejecutivo de CHACON RODRIGUEZ ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHACON RODRIGUEZ ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS HOSTELEROS BENICASIM SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 |
VINCULACIONES DE CHACON RODRIGUEZ ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON RODRIGUEZ ROSA
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS BENICASIM SL
Administrador Mancomunado
- Chacon Rodriguez Rosa
- Sanchez Aguilar Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705, L 1266, F 207, S 8, H CS 38929, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-12
Empresa: BAR RESTAURANTE NINA SL
Administrador Unico
- Chacon Rodriguez Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 181, S 8, H V 142784, I/A 2 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-46
Empresa: BAR RESTAURANTE NINA SL
Administrador Unico
- Chacon Rodriguez Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356, L 919, F 152, S 8, H CS 26468, I/A 5 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-12
Empresa: BAR RESTAURANTE NINA SL
Administrador Mancomunado
- Chacon Rodriguez Rosa
- Coll Cruel Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356, L 919, F 152, S 8, H CS 26468, I/A 4 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-12
Información de CHACON RODRIGUEZ ROSA
Mostramos los datos de CHACON RODRIGUEZ ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON RODRIGUEZ ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos