CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAVIER CHACON SL | Apoderado | 13/06/2016 | 19/01/2022 |
JAVIER CHACON SL | Socio Unico | 13/08/2015 | 10/06/2016 |
JAVIER CHACON SL | Administrador Unico | 13/08/2015 | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
Empresa: JAVIER CHACON SL
Apoderado
- Chacon Morales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 154, S 8, H A 146193, I/A 4 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: JAVIER CHACON SL
Apoderado
- Chacon Morales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 154, S 8, H A 146193, I/A 3 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-03
Empresa: JAVIER CHACON SL
Administrador Unico
- Chacon Morales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 154, S 8, H A 146193, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-03
Empresa: JAVIER CHACON SL
Administrador Unico
- Chacon Morales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 153, S 8, H A 146193, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-03
Empresa: JAVIER CHACON SL
Socio Único
- Chacon Morales Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 153, S 8, H A 146193, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-03
Información de CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON MORALES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos