CHACON LLANOS FERNANDO
Informe ejecutivo de CHACON LLANOS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHACON LLANOS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANICA HERMANOS CHACON SL | Administrador Solidario | 22/07/2019 | |
DISCO PIT LANE SL | Administrador Solidario | 28/06/2013 |
VINCULACIONES DE CHACON LLANOS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON LLANOS FERNANDO
Empresa: TALLERES Y RIEGOS HERMANOS CHACON SL
Liquidador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Chacon Llanos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 91, S 8, H CR 5184, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-13
Empresa: TALLERES Y RIEGOS HERMANOS CHACON SL
Administrador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Chacon Llanos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 91, S 8, H CR 5184, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-13
Empresa: XESTINA LOUNGE SL
Liquidador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Garcia Sanz Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 84, S 8, H CR 30587, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
Empresa: XESTINA LOUNGE SL
Administrador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Garcia Sanz Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 84, S 8, H CR 30587, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
Empresa: MECANICA HERMANOS CHACON SL
Administrador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Chacon Llanos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 115, S 8, H CR 30641, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-13
Empresa: MECANICA HERMANOS CHACON SL
Administrador Mancomunado
- Chacon Llanos Fernando
- Chacon Llanos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 115, S 8, H CR 30641, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-13
Empresa: MECANICA HERMANOS CHACON SL
Administrador Mancomunado
- Chacon Llanos Fernando
- Chacon Llanos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 115, S 8, H CR 30641, I/A 1 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-13
Empresa: XESTINA LOUNGE SL
Administrador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Garcia Sanz Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 84, S 8, H CR 30587, I/A 1 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-13
Empresa: DISCO PIT LANE SL
Administrador Solidario
- Chacon Llanos Fernando
- Sanchez-herrera Llanos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 80, S 8, H CR 22695, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-13
Información de CHACON LLANOS FERNANDO
Mostramos los datos de CHACON LLANOS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON LLANOS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos