CHACON ARRUE ANTONIO
Informe ejecutivo de CHACON ARRUE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHACON ARRUE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOLLOW THE ROUTE SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
LANDMARK GLOBAL SL | Administrador Solidario | 03/12/2019 |
VINCULACIONES DE CHACON ARRUE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON ARRUE ANTONIO
Empresa: FOLLOW THE ROUTE SL
Administrador Unico
- Chacon Arrue Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41178 , F 113, S 8, H M 730094, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: LANDMARK GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Chacon Arrue Antonio
- Chacon Arrue Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39914 , F 152, S 8, H M 708899, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Liquidador
- Chacon Arrue Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 124, S 8, H M 445917, I/A 3 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Chacon Arrue Antonio
- Madariaga Alonso-muñumer Ramon
Consejero
- Chacon Arrue Antonio
- Madariaga Alonso-muñumer Ramon
- Ortiz Alcazar Jesus
- Rey Gonzalez Luis Javier
Presidente
Secretario
- Chacon Arrue Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24773 , F 124, S 8, H M 445917, I/A 3 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Consejero
- Chacon Arrue Antonio
- Ontañon Carrera Jose
- Sainz De Baranda Casado Santiago
- Valledor De Lozoya Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26750 , F 44, S 8, H M 482006, I/A 4 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Consejero
- Chacon Arrue Antonio
- Ontañon Carrera Jose
- Sainz De Baranda Casado Santiago
- Valledor De Lozoya Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26750 , F 38, S 8, H M 482006, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28
Información de CHACON ARRUE ANTONIO
Mostramos los datos de CHACON ARRUE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON ARRUE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos