CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
Informe ejecutivo de CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEQUEÑOMUCHO SL | Administrador Solidario | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
Empresa: TEQUEÑOMUCHO SL
Administrador Solidario
- Cespedes Mendible Joel Isai
- Gonzalez Salcedo Andrea Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43559 , F 212, S 8, H M 769202, I/A 2 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: TEQUEÑOMUCHO SL
Administrador Unico
- Cespedes Mendible Joel Isai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43559 , F 212, S 8, H M 769202, I/A 2 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Empresa: SOCIALESTRATEGIAMADRID SL
Liquidador
- Cespedes Mendible Joel Isai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42857 , F 50, S 8, H M 757714, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: SOCIALESTRATEGIAMADRID SL
Administrador Solidario
- Cespedes Mendible Joel Isai
- Gonzalez Salcedo Andrea Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42857 , F 50, S 8, H M 757714, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: TEQUEÑOMUCHO SL
Administrador Unico
- Cespedes Mendible Joel Isai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43559 , F 210, S 8, H M 769202, I/A 1 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: SOCIALESTRATEGIAMADRID SL
Administrador Solidario
- Cespedes Mendible Joel Isai
- Gonzalez Salcedo Andrea Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42857 , F 50, S 8, H M 757714, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Información de CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI
Mostramos los datos de CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CESPEDES MENDIBLE JOEL ISAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos