CERVILLA RIPOLL JUAN
Informe ejecutivo de CERVILLA RIPOLL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVILLA RIPOLL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POWER PLANT ECO SL | Administrador Unico | 31/01/2022 | |
EXIBA MARKETING SUPPORT SL | Administrador Unico | 11/01/2017 | |
INSTITUTO DE NEUROREHABILITACION INFANTIL INPAULA SL | Administrador Unico | 10/12/2012 |
VINCULACIONES DE CERVILLA RIPOLL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVILLA RIPOLL JUAN
Empresa: AGRINATURE INICIATIVAS AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Cervilla Ripoll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2170 , F 164, S 8, H AL 54434, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-04
Empresa: EXIBA MARKETING SUPPORT SL
Administrador Unico
- Cervilla Ripoll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 1, S 8, H AL 46858, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-04
Administrador Unico
- Cervilla Ripoll Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 134, S 8, H AL 33900, I/A 5 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-04
Información de CERVILLA RIPOLL JUAN
Mostramos los datos de CERVILLA RIPOLL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVILLA RIPOLL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos