CERVILLA MANZANO JESICA
Informe ejecutivo de CERVILLA MANZANO JESICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVILLA MANZANO JESICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROLUMAX SERVICIOS SL | Administrador Unico | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE CERVILLA MANZANO JESICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVILLA MANZANO JESICA
Empresa: BROLUMAX SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cervilla Manzano Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 30, S 8, H AL 47221, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-04
Empresa: BROLUMAX SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cervilla Manzano Jesica
- Manzano Valentin Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 30, S 8, H AL 47221, I/A 3 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-04
Empresa: BROLUMAX SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cervilla Manzano Jesica
- Manzano Valentin Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 30, S 8, H AL 47221, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-04
Empresa: BROLUMAX SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cervilla Manzano Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 30, S 8, H AL 47221, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-04
Empresa: BROLUMAX SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cervilla Manzano Jesica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1837 , F 28, S 8, H AL 47221, I/A 1 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-04
Información de CERVILLA MANZANO JESICA
Mostramos los datos de CERVILLA MANZANO JESICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVILLA MANZANO JESICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos