CERVERO SANZ PABLO
Informe ejecutivo de CERVERO SANZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERVERO SANZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUROLENSE DE MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 27/02/2017 | |
SUMAHER SA | Administrador Unico | 01/10/2015 |
VINCULACIONES DE CERVERO SANZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERO SANZ PABLO
Empresa: SUMAHER SA
Administrador Unico
- Cervero Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 221, S 8, H Z 7076, I/A 18 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Empresa: TUROLENSE TRANSPORTES Y BOMBEOS SL
Administrador Solidario
- Cervero Sanz Pablo
- Sanz Novella Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222, L 222, F 87, S 8, H TE 4210, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-44
Empresa: TUROLENSE DE MAQUINARIA SA
Administrador Unico
- Cervero Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117, L 117, F 48, S 8, H TE 1015, I/A 9 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-44
Empresa: SUMAHER SA
Administrador Unico
- Cervero Sanz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 221, S 8, H Z 7076, I/A 17 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-50
Información de CERVERO SANZ PABLO
Mostramos los datos de CERVERO SANZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERO SANZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos