CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAKURA LOLA SL | Administrador Solidario | 13/06/2024 | |
EVOIN SL | Apoderado Solidario | 14/08/2023 | |
PROMOCIONES CALLE SALA 9 SL | Administrador Unico | 13/04/2023 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS SARRETON SL | Apoderado Solidario | 06/02/2023 | |
TECMO REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 25/11/2022 | |
ANZULA SL | Apoderado Solidario | 04/08/2022 | |
1835 MVM JAVEA SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2020 | |
1835 EL TEMPLO ROSADO SL | Administrador Solidario | 31/01/2020 |
VINCULACIONES DE CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
Empresa: SAKURA LOLA SL
Administrador Solidario
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Rubio Muñoz Carlos Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218992, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-46
Empresa: EVOIN SL
Apoderado Solidario
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Solaz Chapa Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9194, L 6477, F 51, S 8, H V 139261, I/A 6 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-46
Empresa: PROMOCIONES CALLE SALA 9 SL
Administrador Unico
- Cervera Solaz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11358, L 8636, F 70, S 8, H V 210459, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-46
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS SARRETON SL
Apoderado Solidario
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Solaz Chapa Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10484, L 7765, F 201, S 8, H V 181461, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-46
Empresa: TECMO REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Cervera Solaz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10753, L 8033, F 15, S 8, H V 190444, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-46
Empresa: ANZULA SL
Apoderado Solidario
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Solaz Chapa Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11095, L 8373, F 153, S 8, H V 143752, I/A 9 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-46
Empresa: 1835 MVM JAVEA SL
Administrador Mancomunado
- Cervera Polo Jose
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Gracia Bensa Trinidad
- Merino Giner Maria Luisa
- Nebot Claramunt Victor-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10792, L 8071, F 131, S 8, H V 191739, I/A 1 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-46
Empresa: 1835 EL TEMPLO ROSADO SL
Administrador Solidario
- Cervera Solaz Maria Pilar
- Solaz Chapa Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10781, L 8060, F 101, S 8, H V 191386, I/A 1 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-46
Información de CERVERA SOLAZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de CERVERA SOLAZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA SOLAZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos