CERVERA ROJAS ANGEL
Informe ejecutivo de CERVERA ROJAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVERA ROJAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHIRTS AND STICKERS SL | Apoderado | 16/09/2021 | |
JHK TRADER SL | Apoderado | 15/09/2021 | |
JHK T-SHIRT CANARY ISLANDS SL | Secretario | 04/10/2018 | |
JHK T-SHIRT CANARY ISLANDS SL | Consejero Delegado Solidario | 04/10/2018 | |
JHK T-SHIRT CANARY ISLANDS SL | Consejero | 04/10/2018 | |
TAMAN IMPORT AUTO SL | Apoderado | 14/06/2018 |
VINCULACIONES DE CERVERA ROJAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA ROJAS ANGEL
Empresa: JHK TRADER SL
Apoderado
- Cervera Rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17409 , F 188, S 8, H M 298728, I/A 19 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Empresa: SHIRTS AND STICKERS SL
Apoderado
- Cervera Rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8456 , F 223, S 8, H M 136237, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Empresa: JHK T-SHIRT CANARY ISLANDS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cervera Bernaldo De Quiros Jacinto
- Cervera Rojas Angel
Consejero
- Cervera Bernaldo De Quiros Jacinto
- Cervera Rojas Angel
- Juan Antonio Gonzalez Pla
Presidente
Secretario
- Cervera Rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3590 , F 153, S 8, H TF 61679, I/A 1 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-38
Empresa: TAMAN IMPORT AUTO SL
Apoderado
- Cervera Rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37794 , F 184, S 8, H M 673251, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Información de CERVERA ROJAS ANGEL
Mostramos los datos de CERVERA ROJAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA ROJAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos