CERVERA ORTIZ LUIS
Informe ejecutivo de CERVERA ORTIZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CERVERA ORTIZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEST-RENT HOMES PROPERTY SL | Administrador Unico | 30/12/2021 | |
HOTEL SENIOR PROPERTY SL | Liquidador | 11/03/2021 | |
HOTEL SENIOR PROPERTY SL | Socio Unico | 11/03/2021 |
VINCULACIONES DE CERVERA ORTIZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA ORTIZ LUIS
Empresa: GEST-RENT HOMES PROPERTY SL
Administrador Unico
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015, L 4922, F 87, S 8, H MA159703, I/A 2 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Liquidador
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 82, S 8, H MA153423, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Administrador Unico
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 82, S 8, H MA153423, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Socio Único
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 82, S 8, H MA153423, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Administrador Unico
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 82, S 8, H MA153423, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Administrador Mancomunado
- Cervera Ortiz Luis
- Vera Saez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 82, S 8, H MA153423, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-29
Empresa: HOTEL SENIOR PROPERTY SL
Administrador Mancomunado
- Cervera Ortiz Luis
- Vera Saez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896, L 4803, F 81, S 8, H MA153423, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-29
Empresa: PRO-COMUN HOTEL SENIOR SL
Administrador Unico
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5819, L 4726, F 177, S 8, H MA149737, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: PRO-COMUN HOTEL SENIOR SL
Administrador Unico
- Cervera Ortiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5819, L 4726, F 177, S 8, H MA149737, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Información de CERVERA ORTIZ LUIS
Mostramos los datos de CERVERA ORTIZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA ORTIZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos