CERVERA ORTI VICENTE
Informe ejecutivo de CERVERA ORTI VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERVERA ORTI VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICER SOLUCION SL | Administrador Unico | 20/02/2020 | |
VERTICE INFRASPECT SL | Apoderado | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE CERVERA ORTI VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA ORTI VICENTE
Empresa: VICER SOLUCION SL
Administrador Unico
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47255 , F 23, S 8, H B 546218, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: CRIVEL SOLUCION SL
Administrador Unico
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44467 , F 115, S 8, H B 456864, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: VICRAN SYSTEM SL
Apoderado Solidario
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 173, S 8, H B 433439, I/A 5 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: CRIVEL SOLUCION SL
Administrador Unico
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44467 , F 115, S 8, H B 456864, I/A 2 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-08
Empresa: VICRAN SYSTEM SL
Apoderado Solidario
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 173, S 8, H B 433439, I/A 4 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: VICRAN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 172, S 8, H B 433439, I/A 3 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: VICRAN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43608 , F 172, S 8, H B 433439, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: VERTICE INFRASPECT SL
Apoderado
- Cervera Orti Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42760 , F 37, S 8, H B 416166, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-08
Información de CERVERA ORTI VICENTE
Mostramos los datos de CERVERA ORTI VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA ORTI VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos